KRS 0000493537
NIP7010423912
REGON14710017600000
NazwaYBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaYBERG
Data rejestracji 08 sty 2014 (11 lat temu) 08 sty 2014
Data usunięcia 14 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA, 38, PIASTÓW, 05-820, PIASTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMIKOŁAJ MAREK MAKOWSKI
Wspólnik
2014-01-08
2014-07-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
EWA BEATA WIERZBOWSKA
Wspólnik
2014-01-08
2016-08-18
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
GRZEGORZ PIOTR PAWŁOWSKI
Wspólnik
2014-07-28
2016-08-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
TADEUSZ MIROSŁAW BEJGER
Wspólnik
2016-08-18
2018-12-14
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
TADEUSZ MIROSŁAW BEJGER
Likwidator
2018-02-16
2018-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIKOŁAJ MAREK MAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-08
2014-07-28
GRZEGORZ PIOTR PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-28
2016-08-18
TADEUSZ MIROSŁAW BEJGER
PREZES ZARZĄDU
2016-08-18
2018-02-16
2014-01-08
2018-02-16
YBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-08
2014-05-05
WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
2014-05-05
2015-03-27
NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
2015-03-27
2016-08-18
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 51, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie