KRS 0000269965
NazwaFUNDACJA INTEGRACJI ODDECHEM INTEO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTEGRACJI ODDECHEM INTEO
Data rejestracji 15 gru 2006 (18 lat temu) 15 gru 2006
Data usunięcia 30 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres STEFANA DEMBEGO, 12, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMARIUSZ ŚWIETLIK
Likwidator
2009-12-17
2010-11-30
COLIN PURIVIS SISSON
Członek Organu Nadzoru
2006-12-15
2010-11-30
MAGDALENA DANUTA JANICKA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-15
2010-11-30
DOROTA MARIA KOŁODZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-15
2010-11-30
GRZEGORZ PIOTR PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-15
2010-11-30
MARIUSZ ŚWIETLIK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-15
2010-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDACJI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZARZĄDU, SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARIUSZ ŚWIETLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-15
2009-12-17
2006-12-15
2009-12-17
INTEGRACJA ODDECHEM INTEO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie