KRS 0000493229
NIP5213362959
REGON14022929200000
NazwaALL JOB POLAND - CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaALL JOB POLAND - CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 sty 2014 (11 lat temu) 08 sty 2014
Data usunięcia 25 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WOŁOSKA, 12, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213362959
data rejestracji 01 lis 2005
status Czynny
79109023980000000104455908
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9329 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEOLDŘICH KUBIŠTA
Beneficjent
ARIEL BOUSKILA
Beneficjent
1973-12-18
OLDŘICH KUBIŠTA
zgłaszający - członek zarządu
ARIEL BOUSKILA
zgłaszający - członek zarządu
1973-12-18
ENTERTAINMENT SCSP
Wspólnik
2014-01-08
2018-01-25
FILM SCSP
Wspólnik
2014-01-08
2018-01-25
HOLLYWOOD SCSP
Wspólnik
2014-01-08
2018-01-25
STARS SCSP
Wspólnik
2014-01-08
2018-01-25
STUDIO SCSP
Wspólnik
2014-01-08
2018-01-25
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POSIADA CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ENTERTAINMENT SCSP, FILM SCSP, HOLLYWOOD SCSP, STARS SCSP, STUDIO SCSP SĄ POZBAWIENI PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI WSPÓLNIKA CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY: MERAV KEREN, NISSIM NISAN COHEN, TOMER KEREN ZVI, ODED RAHAMIM.
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-08
2018-01-25
01580502500000
2014-01-08
2018-01-25
SPÓŁKA JAWNA
2014-01-08
2018-01-25
ALL JOB POLAND - CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
2014-01-08
2018-01-25
WOŁOSKA, 12, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
2015-02-20
2018-01-25
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
2015-02-20
2018-01-25
631 - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
2015-02-20
2018-01-25
681 - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-02-20
2018-01-25
702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2015-02-20
2018-01-25
9329 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
2015-02-20
2018-01-25
692 - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWA
2015-02-20
2018-01-25
731 - REKLAMA
2015-02-20
2018-01-25
6201 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2015-02-20
2018-01-25
6619 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-02-20
2018-01-25
743 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie