KRS 0000492082
NIP5851344506
REGON19170341400000
NazwaEXPOSITE - KASZUBSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaEXPOSITE - KASZUBSKI I S-KA
Data rejestracji 23 gru 2013 (11 lat temu) 23 gru 2013
Data usunięcia 20 mar 2019 20 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. REWERENDA, 22A, CHWASZCZYNO, 80-209, CHWASZCZYNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5851344506
data rejestracji 11 sty 1999
status Czynny
18105017641000009032245038
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
93105017641000009032245046
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
74105017641000009081230097
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKWOJCIECH GAJZLER
Beneficjent
WOJCIECH BUCZEK
Beneficjent
ARTUR KASZUBSKI
Beneficjent
WOJCIECH GAJZLER
zgłaszający - wspólnik spółki
WOJCIECH GAJZLER
Wspólnik
2013-12-23
2019-03-20
ARTUR KASZUBSKI
Wspólnik
2013-12-23
2019-03-20
WOJCIECH BUCZEK
Wspólnik
2013-12-23
2019-03-20
Wspólnik
2016-09-23
2019-03-20
22175166600000
WOJCIECH GAJZLER
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WOJCIECH BUCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ARTUR KASZUBSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-23
2019-03-20
22175166600000
ARTUR KASZUBSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-12-23
2019-03-20
Członek Organu Reprezentacji
2013-12-23
2016-12-07
22174587800000
WOJCIECH BUCZEK
Członek Organu Reprezentacji
2013-12-23
2019-03-20
WOJCIECH GAJZLER
Członek Organu Reprezentacji
2013-12-23
2019-03-20
2013-12-23
2015-05-14
KASZTANOWA, 1, SOPOT, 81-856, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie