KRS 0000434672
NIP5851465026
REGON22175166600000
NazwaEXPOSITE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEXPOSITE POLSKA
Data rejestracji 28 wrz 2012 (12 lat temu) 28 wrz 2012
Data usunięcia 12 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. REWERENDA, 22A, CHWASZCZYNO, 80-209, CHWASZCZYNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 53142,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851465026
data rejestracji 01 lis 2012
status Czynny
78109011020000000119852772
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
28109011020000000120116348
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKARTUR KASZUBSKI
Beneficjent
WOJCIECH BUCZEK
Beneficjent
WOJCIECH GAJZLER
Beneficjent
WOJCIECH BUCZEK
reprezentant
WOJCIECH GAJZLER
reprezentant
WOJCIECH BUCZEK
Wspólnik
2012-09-28
2023-06-12
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.714,00 ZŁ
WOJCIECH GAJZLER
Wspólnik
2012-09-28
2023-06-12
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.714,00 ZŁ
ARTUR KASZUBSKI
Wspólnik
2012-09-28
2023-06-12
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.714,00 ZŁ
WOJCIECH BUCZEK
Likwidator
2022-12-16
2023-06-12
ARTUR KASZUBSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH BUCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH GAJZLER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
WOJCIECH BUCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-28
2022-12-16
WOJCIECH GAJZLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-28
2022-12-16
ALDONA BERNADETA KASZUBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-28
2017-01-05
ARTUR KASZUBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-05
2022-12-16
2012-09-28
2022-12-16
EXPOSITE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-09-28
2015-05-12
KASZTANOWA, 1, SOPOT, 81-856, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie