KRS 0000492027
NIP9452177090
REGON12301746500000
NazwaDOBRYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOBRYNAJEM
Data rejestracji 23 gru 2013 (11 lat temu) 23 gru 2013
Data usunięcia 22 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. WOLNICA, 13, KRAKÓW, 31-060, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@DOBRYNAJEM.PL
Dane podatkowe
NIP 9452177090
data rejestracji 31 sty 2014
status Zwolniony
14109016650000000122316671
SANPL 2 Oddział w Krakowie
ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHKRZYSZTOF MARIAN DZIENIS
Beneficjent
KRZYSZTOF MARIAN DZIENIS
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
KRZYSZTOF MARIAN DZIENIS
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
RAFAŁ MARIAN PALUCH
Wspólnik
2013-12-23
2017-02-22
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁ
KATARZYNA DOMINIKA SZOSTEK
Wspólnik
2013-12-23
2017-02-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1000ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)
WIKTOR JAN PYZIK
Wspólnik
2014-05-21
2017-02-22
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁOTYCH.
KRZYSZTOF MARIAN DZIENIS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I KTÓREGOKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
RAFAŁ MARIAN PALUCH
PREZES ZARZĄDU
2013-12-23
2017-02-22
KATARZYNA DOMINIKA SZOSTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-23
2017-02-22
WIKTOR JAN PYZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-14
2017-02-22
2013-12-23
2015-09-14
AGENCJA HABITAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-23
2015-09-14
ELSNERA, 24, KRAKÓW, 31-311, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie