KRS 0000491808
NIP5242765430
REGON14703824700000
Nazwa"WILCZYŃSKI INVEST" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaWILCZYŃSKI INVEST
Data rejestracji 23 gru 2013 (11 lat temu) 23 gru 2013
Data usunięcia 19 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SYTA, 68, WARSZAWA, 02-993, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Dane podatkowe
NIP 5242765430
data rejestracji 23 gru 2013
status Czynny
02109010430000000149479367
SANPL 3 Oddział w Warszawie
Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA
97105010251000009032423197
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPIOTR ADAM WILCZYŃSKI
Beneficjent
TADEUSZ DOMINIK WILCZYŃSKI
Beneficjent
MAREK WILCZYŃSKI
reprezentant
MAREK WILCZYŃSKI
Prokurent
2020-10-16
2021-04-19
SAMOISTNA
MAREK WILCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-23
2020-10-16
MAŁGORZATA JADWIGA WILCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-23
2017-10-13
TADEUSZ DOMINIK WILCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-23
2021-04-19
JAKUB INBAR
Członek Organu Nadzoru
2017-10-13
2021-04-19
MAŁGORZATA JADWIGA WILCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2020-10-16
2021-04-19
PIOTR ADAM WILCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TADEUSZ DOMINIK WILCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR ADAM WILCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-23
2021-04-19
2013-12-23
2015-11-25
KROKWI, 36, WARSZAWA, 03-114, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie