KRS 0000307173
NIP9512255311
REGON14144532000000
Nazwa"WILBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaWILBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 cze 2008 (16 lat temu) 03 cze 2008
Data usunięcia 23 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres SYTA, 68, WARSZAWA, 02-993, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512255311
data rejestracji 01 cze 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHTADEUSZ DOMINIK WILCZYŃSKI
reprezentant
PIOTR ADAM WILCZYŃSKI
reprezentant
MAŁGORZATA JADWIGA WILCZYŃSKA
reprezentant
MAREK WILCZYŃSKI
reprezentant
TADEUSZ DOMINIK WILCZYŃSKI
Beneficjent
PIOTR ADAM WILCZYŃSKI
Beneficjent
TADEUSZ DOMINIK WILCZYŃSKI
Wspólnik
2008-06-03
2012-10-16
PIOTR ADAM WILCZYŃSKI
Wspólnik
2008-06-03
2020-01-30
MAREK WILCZYŃSKI
Wspólnik
2008-06-03
2013-11-27
Wspólnik
2020-01-30
2020-11-23
14088360800000
TADEUSZ DOMINIK WILCZYŃSKI
Beneficjent
POSIADA 26,79% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WILCZYŃSKI INVEST SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 27,78% W SPÓŁCE WILCZYŃSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99,98% W SPÓŁCE
PIOTR ADAM WILCZYŃSKI
Beneficjent
POSIADA 26,79% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WILCZYŃSKI INVEST SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 27,78% W SPÓŁCE WILCZYŃSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99,98% W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ WILBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB - DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: MAŁGORZATA WILCZYŃSKA, MAREK WILCZYŃSKI, TADEUSZ WILCZYŃSKI, PIOTR WILCZYŃSKI
MAREK WILCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-03
2011-06-27
TADEUSZ DOMINIK WILCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-03
2011-06-27
Członek Organu Reprezentacji
2011-06-27
2020-11-23
01492715700000
2008-06-03
2020-11-23
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-06-03
2020-11-23
"WILBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-06-03
2020-11-23
SYTA, 68, WARSZAWA, 02-993, WARSZAWA, POLSKA
2020-01-30
2020-11-23
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2020-01-30
2020-11-23
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2020-01-30
2020-11-23
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2020-01-30
2020-11-23
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2020-01-30
2020-11-23
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2020-01-30
2020-11-23
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2020-01-30
2020-11-23
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2020-01-30
2020-11-23
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2020-01-30
2020-11-23
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2020-01-30
2020-11-23
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie