KRS 0000491768
NIP7931625295
REGON18105805100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ROZTOCZE" LUBACZÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW ROLNYCH "ROZTOCZE" LUBACZÓW
Data rejestracji 19 gru 2013 (11 lat temu) 19 gru 2013
Data usunięcia 29 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WYSZYŃSKIEGO, 31, LUBACZÓW, 37-600, LUBACZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7931625295
data rejestracji 02 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 mar 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJÓZEF HUK
Beneficjent
LEON DARIUSZ SOPEL
Beneficjent
JÓZEF HUK
zgłaszający - członek zarządu
LEON DARIUSZ SOPEL
zgłaszający - członek zarządu
JAN JANCZURA
Likwidator
2023-09-19
2024-05-29
JÓZEF HUK
Beneficjent
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
LEON DARIUSZ SOPEL
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
LEON DARIUSZ SOPEL
PREZES ZARZĄDU
2013-12-19
2023-09-19
JÓZEF HUK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2013-12-19
2023-09-19
2013-12-19
2023-09-19
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ROZTOCZE" LUBACZÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie