KRS 0000205527
NIP7931525576
REGON65155008000000
NazwaREGIONALNE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH W LUBACZOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREGIONALNE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH W LUBACZOWIE
Data rejestracji 28 kwi 2004 (20 lat temu) 28 kwi 2004
Data usunięcia 08 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres KARD. WYSZYŃSKIEGO, 31, LUBACZÓW, 37-600, LUBACZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHJAN POTYM
Likwidator
2012-08-09
2012-10-08
LEON DARIUSZ SOPEL
Likwidator
2012-08-09
2012-10-08
ZBIGNIEW WRÓBEL
Likwidator
2012-08-09
2012-10-08
MARIAN BOBECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2010-06-28
ADAM KACIUBA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2010-06-28
PIOTR KRUK
Członek Organu Nadzoru
2010-06-28
2012-10-08
JÓZEF ZUBRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-28
2012-10-08
ZYGMUNT SZCZEBEL
Członek Organu Nadzoru
2010-06-28
2012-10-08
PIOTR STADNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2012-10-08
MICHAŁ NOWOSIADŁO
Członek Organu Nadzoru
2010-06-28
2012-10-08
ALEKSANDER MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2010-06-28
KAZIMIERZ CIEĆKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-04-28
2010-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. ZRZESZENIE NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE ZARZĄD ORAZ POSZCZEGÓLNI JEGO CZŁONKOWIE A W SZCZEGÓLNOŚCI PREZES. 2. OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ZRZESZENIA SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWIE OSOBY SPOŚRÓD SKŁADU ZARZĄDU TJ. PREZES I WICEPREZES, PREZES I SKARBNIK LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
JAN JANCZURA
PREZES
2004-04-28
2010-06-28
MARIAN RAK
WICEPREZES
2004-04-28
2010-06-28
LEON DARIUSZ SOPEL
SKARBNIK
2004-04-28
2010-06-28
LEON DARIUSZ SOPEL
PREZES ZARZĄDU
2010-06-28
2012-08-09
ROBERT SZAWARA
SEKRETARZ
2004-04-28
2010-06-28
TADEUSZ ZDZUSŁAW POKRYWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-28
2010-06-28
ZENON GEREGA
SEKRETARZ
2010-06-28
2012-08-09
WŁADYSŁAW PICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-28
2012-08-09
ZBIGNIEW WRÓBEL
WICEPREZES
2010-06-28
2012-08-09
JAN POTYM
SKARBNIK
2010-06-28
2012-08-09
2004-04-28
2012-08-09
REGIONALNE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH W LUBACZOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie