KRS 0000490965
NIP7133086116
REGON06163166400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW "KABAN BIS" W BABINIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNIKÓW "KABAN BIS" W BABINIE
Data rejestracji 13 gru 2013 (11 lat temu) 13 gru 2013
Data usunięcia 29 mar 2021 29 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 2, BABIN, 24-200, BEŁŻYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7133086116
data rejestracji 11 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWLESZEK MIROSŁAW
Pełnomocnik
2014-06-12
2015-11-23
PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ROLNIKÓW "KABAN BIS" W BABINIE, A TAKŻE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU ZARZĄDU TEJ SPÓŁDZIELNI PRZED URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ORAZ KRAJOWĄ RADĄ SPÓŁDZIELCZĄ. PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ROLNIKÓW "KABAN BIS" W BABINIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ANDRZEJ BEDNARCZYK
Pełnomocnik
2013-12-13
2014-06-12
PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ROLNIKÓW "KABAN BIS" W BABINIE, A TAKŻE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU ZARZĄDU PRZED URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ORAZ KRAJOWĄ RADĄ SPÓŁDZIELCZĄ, PEŁNOMOCNIK UOPWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ROLNIKÓW "KABAN BIS" W BABINIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JANUSZ SIEŃKO
Pełnomocnik
2014-06-12
2015-11-23
PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ROLNIKÓW "KABAN BIS" W BABINIE, A TAKŻE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU ZARZĄDU TEJ SPÓŁDZIELNI PRZED URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ORAZ KRAJOWĄ RADĄ SPÓŁDZIELCZĄ. PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ROLNIKÓW "KABAN BIS" W BABINIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
SZYMON BARTOSZCZE
Likwidator
2020-07-24
2021-03-29
PIOTR MAREK GRZYBEK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-13
2018-07-25
JACEK OZIMEK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-13
2018-07-25
MAREK ZABORSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-13
2021-03-29
JANUSZ SIEŃKO
Członek Organu Nadzoru
2018-07-25
2021-03-29
RAFAŁ SKAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-07-25
2021-03-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
SZYMON BARTOSZCZE
PREZES ZARZĄDU
2013-12-13
2020-07-24
DARIUSZ IWANIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-13
2020-07-24
2013-12-13
2020-07-24
SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW "KABAN BIS" W BABINIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie