KRS 0000490669
NIP7133086139
REGON06163229600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW "KABAN" W BABINIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNIKÓW "KABAN" W BABINIE
Data rejestracji 12 gru 2013 (11 lat temu) 12 gru 2013
Data usunięcia 14 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 2, BABIN, 24-200, BEŁŻYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7133086139
data rejestracji 11 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWJANUSZ SIEŃKO
Pełnomocnik
2014-06-12
2015-09-21
PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ROLNIKÓW "KABAN" W BABINIE, A TAKŻE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU ZARZĄDU TEJ SPÓŁDZIELNI PRZED URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ORAZ KRAJOWĄ RADĄ SPÓŁDZIELCZĄ. PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ROLNIKÓW "KABAN" W BABINIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ANDRZEJ BEDNARCZYK
Pełnomocnik
2013-12-12
2014-06-12
PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ROLNIKÓW "KABAN" W BABINIE, A TAKŻE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU ZARZĄDU PRZED URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ORAZ KRAJOWĄ RADĄ SPÓŁDZIELCZĄ. PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ROLNIKÓW "KABAN" W BABINIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
LESZEK MIROSŁAW
Likwidator
2020-08-27
2021-04-14
ROBERT ARTUR DZIEKANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-12
2021-04-14
LESZEK MIROSŁAW
Członek Organu Nadzoru
2013-12-12
2015-09-21
KRZYSZTOF STANISŁAW CZĘPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-12
2021-04-14
KRZYSZTOF TADEUSZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2015-09-21
2021-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
LIDIA BEDNARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-12
2014-06-12
ANDRZEJ TWARDOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-12
2020-08-27
MARIAN PIETRZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-12
2020-08-27
LESZEK MIROSŁAW
PREZES ZARZĄDU
2014-06-12
2020-08-27
2013-12-12
2020-08-27
SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW "KABAN" W BABINIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie