KRS 0000488920
NIP5110289903
REGON14699960200000
NazwaMULTIPORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMULTIPORK
Data rejestracji 04 gru 2013 (11 lat temu) 04 gru 2013
Data usunięcia 12 mar 2021 12 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 11, ZIMOLZA, 09-317, LUTOCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5110289903
data rejestracji 15 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHZBIGNIEW KACZMARCZYK
Beneficjent
ANDRZEJ JAWORSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW KACZMARCZYK
reprezentant
ANDRZEJ JAWORSKI
reprezentant
ANDRZEJ JAWORSKI
Likwidator
2019-12-20
2021-03-12
ZBIGNIEW KACZMARCZYK
Likwidator
2019-12-20
2021-03-12
KRZYSZTOF WOJTKOWSKI
Wspólnik
2013-12-04
2021-03-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ.
WIESŁAW RZESZOTARSKI
Wspólnik
2013-12-04
2021-03-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ.
SZCZEPAN LEMAŃSKI
Wspólnik
2013-12-04
2019-12-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ.
ZBIGNIEW KACZMARCZYK
Wspólnik
2013-12-04
2021-03-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ.
ANDRZEJ JAWORSKI
Wspólnik
2013-12-04
2021-03-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ.
ROMUALDA LEMAŃSKA
Wspólnik
2019-12-20
2021-03-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚC11.000 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z PIOTREM LEMAŃSKIM, GRZEGORZEM LEMAŃSKIM ORAZ WIESŁAWEM LEMAŃSKIM W UDZIALE PO 1/4 KAŻDY
GRZEGORZ LEMAŃSKI
Wspólnik
2019-12-20
2021-03-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z ROMUALDĄ LEMAŃSKĄ, PIOTREM LEMAŃSKIM ORAZ WIESŁAWEM LEMAŃSKIM W UDZIALE PO 1/4 KAŻDY
WIESŁAW LEMAŃSKI
Wspólnik
2019-12-20
2021-03-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z ROMUALDĄ LEMAŃSKĄ, PIOTREM LEMAŃSKIM ORAZ GRZEGORZEM LEMAŃSKIM W UDZIALE PO 1/4 KAŻDY
PIOTR ANDRZEJ LEMAŃSKI
Wspólnik
2019-12-20
2021-03-12
10 UDZIAŁÓW 0 ŁĄCZNEJ WARTOŚC11.000 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z ROMUALDĄ LEMAŃSKĄ, GRZEGORZEM LEMAŃSKIM ORAZ WIESŁAWEM LEMAŃSKIM W UDZIALE PO 1/4 KAŻDY
WIESŁAW USTASZEWSKI
Prokurent
2014-05-14
2019-12-20
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW KACZMARCZYK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ANDRZEJ JAWORSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW KACZMARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-04
2019-12-20
ANDRZEJ JAWORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-04
2019-12-20
KRZYSZTOF WOJTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-04
2019-12-20
WIESŁAW RZESZOTARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-04
2019-12-20
SZCZEPAN LEMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-04
2019-12-20
2013-12-04
2019-12-20
MULTIPORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-04
2014-01-24
11, ZIMLOZA, 09-317, LUTOCIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie