KRS 0000487765
NIP7661991741
REGON30258646600000
NazwaWLKP-TUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWLKP-TUCZ
Data rejestracji 26 lis 2013 (11 lat temu) 26 lis 2013
Data usunięcia 27 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 42, CZERLIN, 62-130, CZERLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7661991741
data rejestracji 10 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHWIESŁAW USTASZEWSKI
Beneficjent
WIESŁAW USTASZEWSKI
reprezentant
WIESŁAW USTASZEWSKI
Prokurent
2014-07-30
2021-02-11
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAROSŁAW DOBIECH
Wspólnik
2013-11-26
2022-10-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
ZYGMUNT ROMANIAK
Wspólnik
2013-11-26
2022-10-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
WOJCIECH BINIEWSKI
Wspólnik
2013-11-26
2016-11-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
JERZY ZAPERT
Wspólnik
2013-11-26
2022-10-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
JANUSZ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2013-11-26
2022-10-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
DARIUSZ CHOJNACKI
Wspólnik
2013-11-26
2022-10-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
WIESŁAW USTASZEWSKI
Likwidator
2021-02-11
2022-10-27
WIESŁAW USTASZEWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ CHOJNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-26
2021-02-11
JAROSŁAW DOBIECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-26
2021-02-11
JERZY ZAPERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-26
2021-02-11
JANUSZ WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-26
2021-02-11
ZYGMUNT ROMANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-26
2021-02-11
WOJCIECH BINIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-26
2016-11-18
2013-11-26
2021-02-11
WLKP-TUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie