KRS 0000488807
NIP6762470836
REGON12299416700000
NazwaLIBERTYNKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIBERTYNKA
Data rejestracji 02 gru 2013 (11 lat temu) 02 gru 2013
Data usunięcia 07 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FATIMSKA, 41A, KRAKÓW, 31-831, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KATARZYNA.WALERYS@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #563 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #9604 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIDANUTA GÓRECKA
Wspólnik
2017-04-13
2023-04-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JACEK PONIEWIERSKI
Wspólnik
2013-12-02
2015-01-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
MICHAŁ PIOTR STOLAREK
Wspólnik
2015-01-21
2015-06-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ
IWONA MONIKA KWIATKOWSKA
Wspólnik
2015-06-15
2016-05-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ALEKSANDRA MARIA SYSŁO
Wspólnik
2016-05-30
2017-04-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK PONIEWIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-02
2015-01-21
IWONA MONIKA KWIATKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-15
2016-05-30
MICHAŁ PIOTR STOLAREK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-21
2015-06-15
ALEKSANDRA MARIA SYSŁO
PREZES ZARZĄDU
2016-05-30
2017-04-13
DANUTA GÓRECKA
PREZES ZARZĄDU
2017-04-13
2023-04-07
2013-12-02
2015-01-21
KAMIENNA, 21, KRAKÓW, 31-403, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie