KRS 0000405959
NIP5492432741
REGON12247362300000
NazwaFINEZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFINEZJA
Data rejestracji 27 gru 2011 (13 lat temu) 27 gru 2011
Data usunięcia 14 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MYSŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #55 HOTELE I RESTAURACJE #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJROBERT MAREK BIENIASZ
Wspólnik
2011-12-27
2012-11-09
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁ
JACEK PONIEWIERSKI
Wspólnik
2012-11-09
2013-09-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ
PIOTR STANISŁAW KOT
Wspólnik
2013-09-11
2018-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
KATARZYNA TERESA WALERYŚ
Wspólnik
2013-09-11
2018-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
KATARZYNA WALERYŚ
Prokurent
2012-11-09
2013-09-11
PROKURA SAMODZIELNA
DANUTA BIEDA
Prokurent
2012-11-09
2013-06-21
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR STANISŁAW KOT
PREZES ZARZĄDU
2013-09-11
2015-03-13
KATARZYNA TERESA WALERYŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-11
2015-03-31
ROBERT MAREK BIENIASZ
PREZES ZARZĄDU
2011-12-27
2012-11-09
JACEK PONIEWIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-09
2013-09-11
2011-12-27
2012-11-09
REALTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-27
2012-11-09
NOJEGO, 8, OŚWIĘCIM, 32-602, OŚWIĘCIM, POLSKA
2012-11-09
2016-06-07
AL. SPACEROWA, 21, MYSŁOWICE, 41-408, MYSŁOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie