KRS 0000488145
NIP7471893863
REGON16156207800000
Nazwa"ŁOSIÓW RZEPAK-ZBOŻA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŁOSIÓW RZEPAK-ZBOŻA
Data rejestracji 27 lis 2013 (11 lat temu) 27 lis 2013
Data usunięcia 16 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GŁÓWNA, 1F, ŁOSIÓW, 49-330, ŁOSIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7471893863
data rejestracji 16 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHMARIAN OLEJNIK
Beneficjent
ROBERT ŁUKASZ OLEJNIK
reprezentant
Wspólnik
2013-11-27
2016-12-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
53096048000000
Wspólnik
2013-11-27
2021-12-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
53093158000000
Wspólnik
2013-11-27
2024-01-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
53091128600000
MARIAN OLEJNIK
Wspólnik
2013-11-27
2016-12-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KAZIMIERZ MANDRA
Wspólnik
2013-11-27
2019-07-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ROMAN SZNAJDER
Wspólnik
2016-12-08
2021-12-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
TOMASZ PAWEŁ SOBOLEWSKI
Wspólnik
2016-12-08
2021-12-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
JANINA ANIELA LENARTOWICZ
Wspólnik
2021-12-16
2024-01-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ROBERT ŁUKASZ OLEJNIK
Wspólnik
2019-07-18
2024-01-16
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
MARIAN OLEJNIK
Likwidator
2023-05-11
2024-01-16
MARIAN OLEJNIK
Beneficjent
PREZES SPÓŁKI Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIAN OLEJNIK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-27
2023-05-11
EDWARD FOLĘGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-27
2017-07-13
2013-11-27
2021-11-09
GRUPA PRODUCENTÓW "ŁOSIÓW-ZBOŻA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-11-09
2023-05-11
"ŁOSIÓW RZEPAK-ZBOŻA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-27
2017-07-13
GŁÓWNA, 1, ŁOSIÓW, 49-330, ŁOSIÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie