KRS 0000308252
NIP7471838700
REGON16019780800000
NazwaŁOSIOWSKA GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŁOSIOWSKA GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ
Data rejestracji 16 cze 2008 (16 lat temu) 16 cze 2008
Data usunięcia 08 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁÓWNA, 1, ŁOSIÓW, 49-330, ŁOSIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEWspólnik
2008-06-16
2015-04-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
53096048000000
Wspólnik
2008-06-16
2015-04-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
53091128600000
MARIAN OLEJNIK
Wspólnik
2008-06-16
2015-04-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
STANISŁAW KRAWIEC
Wspólnik
2008-06-16
2015-04-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
STANISŁAW DROZD
Wspólnik
2008-06-16
2015-04-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
EDWARD FOLĘGA
Likwidator
2013-10-17
2015-04-08
MARIAN OLEJNIK
Likwidator
2013-10-17
2015-04-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.
MARIAN OLEJNIK
PREZES ZARZĄDU
2008-06-16
2013-10-17
EDWARD FOLĘGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-16
2013-10-17
2008-06-16
2013-10-17
ŁOSIOWSKA GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie