KRS 0000487930
NIP5882402280
REGON22199546300000
NazwaMORSKA RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMORSKA RENT
Data rejestracji 26 lis 2013 (11 lat temu) 26 lis 2013
Data usunięcia 25 mar 2021 25 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZEROKA, 11/13, GDAŃSK, 80-835, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWOJCIECH IGNACY KUROWSKI
Wspólnik
2013-11-26
2016-12-07
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
MAREK GAWREWICZ
Wspólnik
2013-11-26
2016-04-21
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 PLN
MAREK ZIEMBLEWICZ
Wspólnik
2013-11-26
2016-04-21
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 PLN
RYSZARD POCHMARA
Wspólnik
2016-12-07
2017-12-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ROBERT MACIEJ GRAMSE
Wspólnik
2017-12-18
2021-03-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,-ZŁOTYCH
PAWEŁ LISZEWSKI
Prokurent
2013-11-26
2016-12-07
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK ZIEMBLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-11-26
2016-04-21
JAKUB KUROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-21
2016-12-07
RYSZARD POCHMARA
PREZES ZARZĄDU
2016-12-07
2017-12-18
ROBERT MACIEJ GRAMSE
PREZES ZARZĄDU
2017-12-18
2021-03-25
2013-11-26
2015-06-25
TECTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-25
2016-04-21
DAVON GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-26
2016-04-21
WEJHERA, 17, ORLE, 84-252, ORLE, POLSKA
2016-04-21
2016-12-07
UL. MORSKA, 509, GDYNIA, 81-006, GDYNIA, POLSKA
GKm 90/22
2023-06-27
2023-08-29
1061.17 PLN
V GNC 4142/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Koziński Kancelaria Komornicza nr XXXVIII w Bydgoszczy
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie