KRS 0000436203
NIP5882397952
REGON22177088200000
NazwaMORSKA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMORSKA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 paź 2012 (12 lat temu) 11 paź 2012
Data usunięcia 30 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres WEJHERA, 17, ORLE, 84-252, ORLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@MORSKAMOTORS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJAKUB KUROWSKI
Wspólnik
2012-10-11
2016-01-14
WOJCIECH IGNACY KUROWSKI
Wspólnik
2012-10-11
2015-01-14
MAREK JANUSZ BORKOWSKI
Wspólnik
2015-01-14
2015-03-17
RENATA FRANCISZKA KUROWSKA
Wspólnik
2015-03-17
2016-01-14
JAKUB KUROWSKI
Wspólnik
2016-01-14
2019-10-30
PAWEŁ LISZEWSKI
Prokurent
2013-11-26
2015-03-17
SAMOISTNA
WOJCIECH IGNACY KUROWSKI
Prokurent
2013-11-26
2015-01-26
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-14
2019-10-30
22168935800000
JAKUB KUROWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-26
2016-01-14
Członek Organu Reprezentacji
2012-10-11
2015-01-26
22168935800000
2012-10-11
2015-01-14
MORSKA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-01-14
2016-01-14
MORSKA MOTORS KUROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Km 873/19
2023-06-28
2023-07-20
1156.69 PLN
VI Nc-e 666015/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Mitoń Kancelaria Komornicza nr XXII w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie