KRS 0000484171
NIP9721245400
REGON30251535400000
NazwaCENTRUM TECHNOLOGII INHIBITOROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM TECHNOLOGII INHIBITOROWYCH
Data rejestracji 07 lis 2013 (11 lat temu) 07 lis 2013
Data usunięcia 06 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RUBIEŻ, 46, POZNAŃ, 61-612, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJWspólnik
2013-11-07
2018-02-06
499 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 24950,00 ZŁ
63150922900000
MACIEJ SIEWIŃSKI
Wspólnik
2013-11-07
2018-02-06
301 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 15050,00 ZŁ
JAROSŁAW OSIADACZ
Wspólnik
2013-11-07
2018-02-06
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10000,00 ZŁ
JOANNA HOŁUB
Członek Organu Nadzoru
2014-05-30
2014-11-18
MACIEJ SIEWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-18
2018-02-06
KATARZYNA WLAŹ
Członek Organu Nadzoru
2016-01-14
2018-02-06
ELŻBIETA KSIĄŻEK
Członek Organu Nadzoru
2013-11-07
2016-01-14
JAN CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-07
2014-05-30
JACEK WOJCIECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-11-07
2018-02-06
JOANNA HOŁUB IWAN
Likwidator
2017-01-09
2018-02-06
JAROSŁAW OSIADACZ
Likwidator
2017-01-09
2018-02-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNA REPREZENTACJA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
JAROSŁAW OSIADACZ
PREZES ZARZĄDU
2013-11-07
2016-01-14
MACIEJ SIEWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-07
2014-11-18
JOANNA HOŁUB IWAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-18
2017-01-09
ELŻBIETA KSIĄŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-14
2016-10-17
JAROSŁAW OSIADACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-17
2017-01-09
2013-11-07
2017-01-09
CENTRUM TECHNOLOGII INHIBITOROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie