KRS 0000481050
NIP5951467326
REGON30255333700000
NazwaBERRYLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBERRYLAND
Data rejestracji 15 paź 2013 (11 lat temu) 15 paź 2013
Data usunięcia 03 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 32, ORZESZKOWO, 64-420, KWILCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5951467326
data rejestracji 23 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWOJCIECH MAREK GOMUŁKA
Beneficjent
WOJCIECH MAREK GOMUŁKA
zgłaszający - likwidator
MATEUSZ PILCH
Wspólnik
2013-10-15
2016-03-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
WOJCIECH MAREK GOMUŁKA
Wspólnik
2013-10-15
2023-04-03
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
ROBERT KUŹMA
Wspólnik
2013-10-15
2023-04-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MARIUSZ JAN KĘDZIA
Wspólnik
2013-10-15
2016-03-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-03-14
2023-04-03
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
63022699500000
WOJCIECH MAREK GOMUŁKA
Likwidator
2021-11-17
2023-04-03
WOJCIECH MAREK GOMUŁKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ROBERT KUŹMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-15
2021-11-17
MARIUSZ JAN KĘDZIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-15
2016-03-14
WOJCIECH MAREK GOMUŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-14
2021-11-17
2013-10-15
2021-11-17
BERRYLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie