KRS 0000479537
NIP5140335708
REGON30255201300000
NazwaPSZEN-RZEPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPSZEN-RZEPAK
Data rejestracji 04 paź 2013 (11 lat temu) 04 paź 2013
Data usunięcia 17 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 76, MARCINKI, 63-507, KOBYLA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5140335708
data rejestracji 29 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHPIOTR KRZYWIŃSKI
Beneficjent
PIOTR KRZYWIŃSKI
zgłaszający - likwidator
ZENON JAN KRZYWIŃSKI
Wspólnik
2013-10-04
2022-02-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ADAM PIOTR KRZYWIŃSKI
Wspólnik
2013-10-04
2022-02-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
PIOTR KRZYWIŃSKI
Wspólnik
2013-10-04
2022-02-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
AGNIESZKA ANNA WOSZCZYNA
Wspólnik
2013-10-04
2022-02-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
WIESŁAW KRZYSZTOF WOSZCZYNA
Wspólnik
2013-10-04
2022-02-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ JAN POWĄSKA
Wspólnik
2013-10-04
2022-02-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
PIOTR KRZYWIŃSKI
Likwidator
2018-02-22
2022-02-17
PIOTR KRZYWIŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ZENON JAN KRZYWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-04
2018-02-22
PIOTR KRZYWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-04
2018-02-22
AGNIESZKA ANNA WOSZCZYNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-04
2018-02-22
2013-10-04
2018-02-22
GRUPA PRODUCENCKA PSZEN-RZEPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie