KRS 0000283914
NIP9111931516
REGON02055738800000
NazwaZBOŻOWA GRUPA PRODUCENCKA PSZENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZBOŻOWA GRUPA PRODUCENCKA PSZENNA
Data rejestracji 29 cze 2007 (17 lat temu) 29 cze 2007
Data usunięcia 30 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NAMYSŁOWSKA, 21, BIERUTÓW, 56-420, BIERUTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKRZYSZTOF PIOTR AMBROŻY
Beneficjent
KRZYSZTOF PIOTR AMBROŻY
reprezentant
STANISŁAW KAZIMIERZ KASINA
Wspólnik
2007-06-29
2021-06-30
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ANDRZEJ JAN MAGRYŚ
Wspólnik
2007-06-29
2021-06-30
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ZENON JAN KRZYWIŃSKI
Wspólnik
2007-06-29
2021-06-30
11 (JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
AGNIESZKA WOJEWÓDZKA
Wspólnik
2007-06-29
2021-06-30
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ MARCIN PAWLIK
Wspólnik
2007-06-29
2012-03-16
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ADAM PIOTR KRZYWIŃSKI
Wspólnik
2007-06-29
2021-06-30
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF PIOTR AMBROŻY
Wspólnik
2007-06-29
2008-02-12
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ADAMEM KRZYWIŃSKIM ZE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: GOSPODARSTWO ROLNE ADAM KRZYWIŃSKI, KRZYSZTOF AMBROŻY Z SIEDZIBĄ W RADZOWICACH, 56-504 DZIADOWA KŁODA.
ROMA JOLANTA TOKARSKA AMBROŻY
Wspólnik
2007-06-29
2021-06-30
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ALEKSANDRA AMBROŻY LEJCZAK
Wspólnik
2012-03-16
2021-06-30
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ROMA JOLANTA TOKARSKA AMBROŻY
Prokurent
2007-06-29
2013-08-23
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA WOJEWÓDZKA
Prokurent
2007-06-29
2013-08-23
PROKURA SAMOISTNA
STANISŁAW KAZIMIERZ KASINA
Prokurent
2007-06-29
2013-08-23
PROKURA SAMOISTNA
ZENON JAN KRZYWIŃSKI
Prokurent
2007-06-29
2013-08-23
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ JAN MAGRYŚ
Prokurent
2007-06-29
2013-08-23
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF PIOTR AMBROŻY
Likwidator
2013-08-23
2021-06-30
KRZYSZTOF PIOTR AMBROŻY
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMOISTNYCH SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF PIOTR AMBROŻY
PREZES ZARZĄDU
2007-06-29
2013-08-23
2007-06-29
2013-08-23
ZBOŻOWA GRUPA PRODUCENCKA PSZENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie