KRS 0000479534
NIP7831705497
REGON30255848700000
NazwaINFLUES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINFLUES
Data rejestracji 14 paź 2013 (11 lat temu) 14 paź 2013
Data usunięcia 24 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROSTA, 17, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831705497
data rejestracji 07 kwi 2016
status Zwolniony
30116022020000000378956566
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #1052Z PRODUKCJA LODÓW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMISANDRA MONIKA BORKOWSKA
Beneficjent
SANDRA MONIKA BORKOWSKA
reprezentant
MAKSYMILIAN OKONIEWICZ
Likwidator
2023-01-03
2023-01-24
MARIUSZ WŁODZIMIERZ WULTAŃSKI
Likwidator
2021-12-17
2023-01-03
Wspólnik
2013-10-14
2016-12-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
30229318400000
MAKSYMILIAN OKONIEWICZ
Wspólnik
2016-12-22
2023-01-24
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200 ZŁ
ADRIAN KRAJEWSKI
Wspólnik
2016-12-22
2017-10-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
OSKAR MICHAŁ PIASECKI
Wspólnik
2018-08-22
2023-01-24
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850 ZŁ
SANDRA MONIKA BORKOWSKA
Wspólnik
2019-11-19
2021-05-19
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 ZŁ
MARIUSZ WŁODZIMIERZ WULTAŃSKI
Wspólnik
2021-05-19
2023-01-24
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 2 950,00 ZŁ
MAKSYMILIAN OKONIEWICZ
Prokurent
2016-12-22
2018-08-22
PROKURA SAMOISTNA
ADRIAN KRAJEWSKI
Prokurent
2016-12-22
2017-10-13
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ JABŁOŃSKI
Prokurent
2016-12-22
2017-10-13
PROKURA SAMOISTNA
OSKAR MICHAŁ PIASECKI
Prokurent
2019-11-19
2021-12-17
ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA MOŻLIWA JEST PRZY REPREZENTACJI PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
SANDRA MONIKA BORKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADANIE 51% UDZIAŁÓW, PEŁNIONA FUNKCJA REPREZENTACYJNA - PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
OSKAR MICHAŁ PIASECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-22
2019-11-19
MAKSYMILIAN OKONIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-22
2019-11-19
MACIEJ JÓZEF ANDRECKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-14
2016-12-22
AGNIESZKA ANGELIKA HOFFMANN
PREZES ZARZĄDU
2016-12-22
2018-08-22
SANDRA MONIKA BORKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-11-19
2021-05-19
MARIUSZ WŁODZIMIERZ WULTAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-05-19
2021-12-17
2013-10-14
2016-12-22
M3M6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-22
2021-12-17
INFLUES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-14
2016-12-22
NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 28, POZNAŃ, 61-578, POZNAŃ, POLSKA
2016-12-22
2017-10-13
UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 5, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2017-10-13
2019-11-19
UL. DOMINIKAŃSKA, 9, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie