KRS 0000473531
NIP7831702435
REGON30250633200000
NazwaDAGREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDAGREM
Data rejestracji 19 sie 2013 (11 lat temu) 19 sie 2013
Data usunięcia 04 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BÓR, 182, CZĘSTOCHOWA, 42-216, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIWspólnik
2013-08-19
2013-10-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
30229318400000
ANDRZEJ STĘPIEŃ
Wspólnik
2013-10-31
2020-02-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIŁOSZ PAWEŁ MAJNICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-08-19
2013-10-31
ANDRZEJ MAREK STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2013-10-31
2018-12-04
2013-08-19
2013-10-31
M3M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-19
2013-10-31
NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 28, POZNAŃ, 61-578, POZNAŃ, POLSKA
2013-10-31
2016-05-17
MŁYŃSKA, 5, POZNAŃ, 61-729, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie