KRS 0000479397
NIP5851467083
REGON22196681700000
NazwaSPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPOT
Data rejestracji 01 paź 2013 (11 lat temu) 01 paź 2013
Data usunięcia 31 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 21, PARCHOWSKI MŁYN, 77-124, PARCHOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #310 PRODUKCJA MEBLI #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #3315 NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUJACEK GAJOS
Wspólnik
2013-10-01
2018-07-02
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 PLN
ADAM GAPSKI
Wspólnik
2013-10-01
2018-07-02
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 PLN
ANDRZEJ ZYGMUNT GAPSKI
Wspólnik
2013-10-01
2018-07-02
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 PLN
RYSZARD PRANCZKA
Wspólnik
2018-07-02
2023-01-31
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ WICE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
JACEK GAJOS
PREZES ZARZĄDU
2013-10-01
2018-07-02
ADAM GAPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-01
2018-07-02
ANDRZEJ ZYGMUNT GAPSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2013-10-01
2018-07-02
RYSZARD PRANCZKA
PREZES ZARZĄDU
2018-07-02
2023-01-31
2013-10-01
2015-05-06
WYBICKIEGO, 48/50, SOPOT, 81-842, SOPOT, POLSKA
2015-05-06
2018-07-02
21, PARCHOWSKI MŁYN, 77-124, PARCHOWO, POLSKA
2018-07-02
2019-05-24
UL. KARTUSKA, 195, GDAŃSK, 80-122, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie