KRS 0000350264
NIP5833094051
REGON22097008200000
NazwaMULTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTI
Data rejestracji 02 mar 2010 (15 lat temu) 02 mar 2010
Data usunięcia 12 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KARTUSKA, 195, GDAŃSK, 80-122, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHPAWEŁ TADEUSZ HUCIŃSKI
Wspólnik
2010-03-02
2018-06-28
250 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
TOMASZ TADEUSZ HUCIŃSKI
Wspólnik
2010-11-25
2018-06-28
250 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
RYSZARD PRANCZKA
Wspólnik
2018-06-28
2021-02-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PAWEŁ TADEUSZ HUCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-02
2018-06-28
RYSZARD PRANCZKA
PREZES ZARZĄDU
2018-06-28
2021-02-12
2010-03-02
2017-03-29
MARSZ. F. FOCHA, 6, GDAŃSK, 80-156, GDAŃSK, POLSKA
2017-03-29
2018-06-28
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 69, GDAŃSK, 80-257, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie