KRS 0000478095
NIP7010396061
REGON14688813300000
NazwaCS GROUP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCS GROUP HOLDING
Data rejestracji 24 wrz 2013 (11 lat temu) 24 wrz 2013
Data usunięcia 26 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 69, WARSZAWA, 03-303, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMARCIN JAWORSKI
Wspólnik
2013-09-24
2014-04-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
PIOTR MIECZYSŁAW STRZAŁKOWSKI
Wspólnik
2014-04-16
2018-01-26
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH
YARUS INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2014-04-16
2018-01-26
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁOTYCH
VALORO INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2014-04-16
2018-01-26
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ ERYK WRZESIŃSKI
Wspólnik
2014-04-16
2017-11-20
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONYMI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA KATARZYNA SIWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-24
2014-04-16
MICHAŁ ERYK WRZESIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-16
2018-01-26
PIOTR MIECZYSŁAW STRZAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-16
2018-01-26
2013-09-24
2015-04-14
GJS18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-14
2015-09-24
CS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-24
2014-07-07
NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie