KRS 0000477263
NIP8971792858
REGON02225068800000
NazwaESTEEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaESTEEMED
Data rejestracji 17 wrz 2013 (11 lat temu) 17 wrz 2013
Data usunięcia 25 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FLORIAŃSKA, 6, WARSZAWA, 03-707, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #8412Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWspólnik
2013-09-17
2015-05-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
14628474800000
SARBAST EZZADDIN MOHIADDIN AL-GUBARE
Wspólnik
2015-05-05
2023-09-25
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
KHRYSTYNA GRABOVETSKA
Wspólnik
2015-05-05
2017-01-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
KAMERAN ISMAEL SALIH
Wspólnik
2017-01-25
2023-09-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
SABAN JAWHAR M. SH. MOHAMMED SHAREEF
Wspólnik
2017-01-25
2023-09-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
KHRYSTYNA GRABOVETSKA
Prokurent
2017-01-25
2023-09-25
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SARBAST EZZADDIN MOHIADDIN AL-GUBARE
PREZES ZARZĄDU
2015-05-05
2023-09-25
MARTA EWA ŻMINKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-17
2014-12-11
KHRYSTYNA GRABOVETSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-05
2017-01-25
SABAN JAWHAR M. SH. MOHAMMED SHAREEF
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-25
2023-09-25
KAMERAN SALIH
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-01-25
2023-09-25
2013-09-17
2015-05-05
LANDONA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-17
2015-05-05
PLAC SOLNY, 14, WROCŁAW, 50-062, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie