KRS 0000422446
NIP7831688936
REGON30212567600000
NazwaPROFITTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROFITTO POLSKA
Data rejestracji 04 cze 2012 (12 lat temu) 04 cze 2012
Data usunięcia 20 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FLORIAŃSKA, 6, WARSZAWA, 03-707, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYADAM PAWEŁ OLEJNICZAK
Wspólnik
2012-06-04
2014-10-27
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ.
MARIAN BERNARD OLEJNICZAK
Wspólnik
2014-10-27
2015-04-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MONIKA PIĘTA
Wspólnik
2015-04-22
2015-11-17
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
BARTOSZ MACIEJ KŁOPOCKI
Wspólnik
2015-04-22
2015-11-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
YEVHENII IZVIEKOV
Wspólnik
2015-11-17
2017-11-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ARKADIUSZ CHMIELNIK
Likwidator
2017-04-13
2017-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MARIAN BERNARD OLEJNICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-04
2014-10-27
YEVHENII IZVIEKOV
PREZES ZARZĄDU
2015-11-17
2017-04-13
ADAM PAWEŁ OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2012-06-04
2014-10-27
MARIAN BERNARD OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-27
2015-04-22
MONIKA PIĘTA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-22
2015-11-17
2012-06-04
2017-04-13
PROFITTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-04
2013-12-23
ŚW.MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
2013-12-23
2015-04-22
KOZIŃSKIEGO, 6 A, LUBOŃ, 62-030, LUBOŃ, POLSKA
2015-04-22
2015-11-17
UL. MARCELIŃSKA, 98C, POZNAŃ, 60-324, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie