KRS 0000476406
NIP7621997387
REGON14686268800000
NazwaMONEYBELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMONEYBELT
Data rejestracji 10 wrz 2013 (11 lat temu) 10 wrz 2013
Data usunięcia 09 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MONEYBELT.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEMAREK KAWECKI
Wspólnik
2013-09-10
2015-12-02
95 (SŁOWNIE: DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.750 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
OSKAR MAREK BANASIK
Wspólnik
2015-12-02
2024-09-09
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 ZŁ
ŁUKASZ ALEKSANDER KARŚNICKI
Wspólnik
2015-12-02
2024-09-09
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1950 ZŁ
SŁAWOMIR KARŚNICKI
Wspólnik
2015-12-02
2024-09-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POWOŁANI SĄ: PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
SŁAWOMIR KARŚNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-02
2018-03-27
KRZYSZTOF BOLESŁAW KISZKA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-10
2015-12-02
OSKAR MAREK BANASIK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-02
2024-09-09
ŁUKASZ ALEKSANDER KARŚNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-02
2024-09-09
2013-09-10
2015-12-02
ENERGY ZABRODZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-10
2015-12-02
KOLEJOWA, 19, ZABRODZIE, 07-230, ZABRODZIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie