KRS 0000127725
NIP1181635374
REGON01208182200000
Nazwa"PROKAB" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPROKAB
Data rejestracji 26 sie 2002 (22 lata temu) 26 sie 2002
Data usunięcia 26 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 126875,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane kontaktowe
Email BIURO@PROKAB.PL
Dane podatkowe
NIP 1181635374
data rejestracji 08 maj 2002
status Czynny
22109010300000000129952549
SANPL 13 Oddział w Warszawie
Zygmunta Krasińskiego 10 01-615 Warszawa POLSKA
42109010300000000105199535
SANPL 13 Oddział w Warszawie
Zygmunta Krasińskiego 10 01-615 Warszawa POLSKA
70109010300000000129952558
SANPL 13 Oddział w Warszawie
Zygmunta Krasińskiego 10 01-615 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #279 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #274 PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I NIEŻELAZNYCHJAROSŁAW KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-08-03
2013-12-05
IZABELA GAWŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-03
2015-03-10
INGEMAR SVENSSON
Członek Organu Nadzoru
2013-12-05
2015-03-10
KAROL SVENSSON
Członek Organu Nadzoru
2015-03-10
2021-02-26
ZBIGNIEW JAN WARDECKI
Członek Organu Nadzoru
2015-03-10
2021-02-26
PIOTR MIKOŁAJ POLANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-03-10
2021-02-26
KATARZYNA ANNA HUŃKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-26
2012-08-03
ALICJA MIŁKOWSKA ORZEŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-26
2012-08-03
MACIEJ HAMUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-26
2012-08-03
ARKADIUSZ SERGIUSZ GRZESZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-08-03
2015-03-10
AGNIESZKA SYLWIA SZPAK
Prokurent
2015-03-10
2017-05-09
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO I WYŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWAIDCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
DOROTA GAJOWNICZEK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-26
2003-09-11
EWA ELŻBIETA MIREWSKA HUŃKA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-11
2015-03-10
CARL LENNART INGEMAR SVENSSON
PREZES ZARZĄDU
2015-03-10
2020-09-04
SVEN OLOF ERIKSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-29
2020-09-04
CARL LENNART SVENSSON
PREZES ZARZĄDU
2020-09-04
2021-02-26
2002-08-26
2006-01-20
KASKADOWA, 5/9, WARSZAWA, 01-694, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-20
2015-03-10
GDAŃSKA, 3, WARSZAWA, 01-633, WARSZAWA, POLSKA
2015-03-10
2017-05-09
UL. DWORSKA, 1, WOLA GOŁKOWSKA, 05-503, GŁOSKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie