KRS 0000474559
NIP5252562935
REGON14684689600000
NazwaZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZOO FACTORY
Data rejestracji 27 sie 2013 (11 lat temu) 27 sie 2013
Data usunięcia 03 mar 2020 03 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POWĄZKOWSKA, 44C, WARSZAWA, 01-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane podatkowe
NIP 5252562935
data rejestracji 09 wrz 2013
status Czynny
42160014621825092770000005
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
05109010300000000136020690
SANPL 13 Oddział w Warszawie
Zygmunta Krasińskiego 10 01-615 Warszawa POLSKA
95109010300000000136020719
SANPL 13 Oddział w Warszawie
Zygmunta Krasińskiego 10 01-615 Warszawa POLSKA
08109000880000000147752311
SANPL Oddział Centralny
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLISŁAWOMIR MUSUR
Beneficjent
SŁAWOMIR MUSUR
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ALEKSANDRA GRAŻYNA GUTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-11-27
2017-03-16
AGNIESZKA ZOFIA KORDALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-11-23
2020-03-03
TOMASZ GUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-27
2020-03-03
DOROTA GUTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-27
2020-03-03
SYLWESTER GARDOCKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-27
2014-11-27
SŁAWOMIR MUSUR
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SM-INVEST SP.Z O.O., KTÓRA POSIADA UDZIAŁY W SPÓŁCE ZOO FACTORY SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MONIKA NOWAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-08-27
2017-03-16
ALEKSANDRA GRAŻYNA GUTKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-16
2020-03-03
2013-08-27
2013-11-27
PODWALE, 3, WARSZAWA, 00-252, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-27
2015-01-29
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 18, WARSZAWA, 02-653, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie