KRS 0000469413
NIP5252558678
REGON14677072700000
NazwaMEDIA-TEL. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDIA-TEL.
Data rejestracji 10 lip 2013 (11 lat temu) 10 lip 2013
Data usunięcia 15 mar 2018 15 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻURAWIA, 32/34, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMWOJCIECH SZULIMOWSKI
Wspólnik
2013-07-10
2017-01-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
TOMASZ HUMIENNY
Wspólnik
2013-07-10
2017-01-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW KAMIL PAWŁOWSKI
Wspólnik
2013-07-10
2017-01-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
ANGELIKA BUŚKO
Wspólnik
2017-01-27
2018-03-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
ANGELIKA BUŚKO
Likwidator
2017-11-07
2018-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH SZULIMOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-10
2017-01-27
TOMASZ HUMIENNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-10
2017-01-27
JAROSŁAW KAMIL PAWŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-10
2017-01-27
ANGELIKA BUŚKO
PREZES ZARZĄDU
2017-01-27
2017-11-07
2013-07-10
2017-01-27
COOLGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-01-27
2017-11-07
MEDIA-TEL. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-10
2017-01-27
AL. SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie