KRS 0000468800
NIP8971791824
REGON36134519100000
NazwaRABBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRABBITS
Data rejestracji 05 lip 2013 (11 lat temu) 05 lip 2013
Data usunięcia 02 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 82, FALĘCICE, 26-803, PROMNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETKRZYSZTOF LESIAK
Wspólnik
2013-07-05
2015-06-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ADAM TOMASZ WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2015-06-22
2023-10-02
40 (CZTERDZIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ROBERT IGOR HORNIK
Wspólnik
2015-06-22
2023-10-02
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
PIOTR TADEUSZ RYBIŃSKI
Wspólnik
2015-06-22
2023-10-02
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH
PAWEŁ WALDEMAR BURKIEWICZ
Wspólnik
2015-06-22
2023-10-02
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BARTOSZ KOSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2015-06-22
PIOTR TADEUSZ RYBIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-22
2023-10-02
PAWEŁ WALDEMAR BURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-06-22
2023-10-02
2013-07-05
2015-06-22
KLEBEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-05
2015-06-22
STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4, WROCŁAW, 50-078, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie