KRS 0000315010
NIP8971746433
REGON02081728600000
Nazwa"ROBIN.CO" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaROBIN.CO
Data rejestracji 03 paź 2008 (16 lat temu) 03 paź 2008
Data usunięcia 28 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KS. ALFONSA MAŃKOWSKIEGO, 19F, SZCZECIN, 71-690, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500
Dane kontaktowe
Email RKLECHA@ROBINCO.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 8971746433
data rejestracji 16 paź 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 wrz 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEVIT KOBERNA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-03
2011-12-13
MARTIN KODEŠ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-03
2011-12-13
ONDŘEJ SOBEK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-03
2011-12-13
LENKA KLECHOWA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-13
2021-01-28
ANDRIY KRAVCHENKO
Członek Organu Nadzoru
2011-12-13
2012-03-09
KRZYSZTOF LESIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-13
2021-01-28
SERGIY PSCHENYCHNYY
Członek Organu Nadzoru
2012-03-09
2021-01-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
ROBERT GRZEGORZ KLECHA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-03
2021-01-28
ANDRIY KRAVCHENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-09
2021-01-28
2008-10-03
2011-12-13
"J & T REAL ESTATE PL" SPÓŁKA AKCYJNA
2008-10-03
2011-12-13
PL. WOLNOŚCI, 7, WROCŁAW, 50-071, WROCŁAW, POLSKA
TW1470014003464
2022-08-22
2022-10-11
257.3 PLN
TW1470014003464
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie