KRS 0000466916
NIP5213650888
REGON14674003400000
NazwaC&F BI4R INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaC&F BI4R INVESTMENT
Data rejestracji 21 cze 2013 (11 lat temu) 21 cze 2013
Data usunięcia 03 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 50, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213650888
data rejestracji 29 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHJAKUB PACIOREK
Beneficjent
PIOTR RUDNICKI
Beneficjent
PIOTR RUDNICKI
reprezentant
JAKUB PACIOREK
reprezentant
PIOTR RUDNICKI
Wspólnik
2013-06-21
2021-02-03
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 800,00 ZŁOTYCH
JAKUB KONRAD PACIOREK
Likwidator
2020-06-30
2021-02-03
JAKUB PACIOREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR RUDNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAKUB KONRAD PACIOREK
PREZES ZARZĄDU
2013-06-21
2020-06-30
PIOTR RUDNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-21
2020-06-30
2013-06-21
2020-06-30
C&F BI4R INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-06-21
2015-08-31
BIAŁY KAMIEŃ, 3, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie