KRS 0000465585
NIP6981836450
REGON30245350600000
NazwaGRUPA PRODUCENCKA ŚWINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENCKA ŚWINKA
Data rejestracji 13 cze 2013 (11 lat temu) 13 cze 2013
Data usunięcia 21 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 40, MACHCIN, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6981836450
data rejestracji 01 sie 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWMARIAN SMOLAREK
Wspólnik
2013-06-13
2017-01-17
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KAROLINA MAGDALENA SMOLAREK
Wspólnik
2013-06-13
2021-06-21
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MICHAŁ SMOLAREK
Wspólnik
2013-06-13
2021-06-21
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA EWA SMOLAREK
Wspólnik
2013-06-13
2021-06-21
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-06-13
2017-01-17
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
41154330800000
EUGENIA JANINA SMOLAREK
Wspólnik
2017-01-17
2021-06-21
2 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MARIAN LORYCH
Wspólnik
2017-01-17
2021-06-21
2 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KAROLINA MAGDALENA SMOLAREK
Likwidator
2020-10-30
2021-06-21
KAROLINA MAGDALENA SMOLAREK
Beneficjent
KAROLINA MAGDALENA SMOLAREK
reprezentant
KAROLINA MAGDALENA SMOLAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAROLINA MAGDALENA SMOLAREK
PREZES ZARZĄDU
2013-06-13
2020-10-30
ALEKSANDRA EWA NOWICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-13
2017-04-26
MICHAŁ SMOLAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-04-26
2020-10-30
2013-06-13
2020-10-30
GRUPA PRODUCENCKA ŚWINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie