KRS 0000463626
NIP6981836384
REGON30244011300000
NazwaGRUPA PRODUCENCKA KRÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENCKA KRÓWKA
Data rejestracji 27 maj 2013 (11 lat temu) 27 maj 2013
Data usunięcia 21 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 40, MACHCIN, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6981836384
data rejestracji 01 sie 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWKAROLINA MAGDALENA SMOLAREK
Beneficjent
KAROLINA MAGDALENA SMOLAREK
reprezentant
MARIAN SMOLAREK
Wspólnik
2013-05-27
2017-02-14
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KAROLINA MAGDALENA SMOLAREK
Wspólnik
2013-05-27
2021-06-21
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MICHAŁ SMOLAREK
Wspólnik
2013-05-27
2021-06-21
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA EWA NOWICKA
Wspólnik
2013-05-27
2021-06-21
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-05-27
2017-02-14
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
41154330800000
MARIAN LORYCH
Wspólnik
2017-02-14
2021-06-21
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
EUGENIA SMOLAREK
Wspólnik
2017-02-14
2021-06-21
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KAROLINA MAGDALENA SMOLAREK
Likwidator
2020-09-01
2021-06-21
KAROLINA MAGDALENA SMOLAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIAN SMOLAREK
PREZES ZARZĄDU
2013-05-27
2017-02-14
KAROLINA MAGDALENA SMOLAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-27
2020-09-01
MICHAŁ SMOLAREK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-14
2020-09-01
2013-05-27
2020-09-01
GRUPA PRODUCENCKA KRÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie