KRS 0000464594
NIP7831699986
REGON30244632800000
NazwaSFORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSFORZA
Data rejestracji 05 cze 2013 (11 lat temu) 05 cze 2013
Data usunięcia 01 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOSTOWA, 19G, POZNAŃ, 61-854, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIBARBARA KRYSTYNA KAŹMIERSKA
Wspólnik
2013-06-05
2015-07-01
440 (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MATEUSZ KAŹMIERSKI
Wspólnik
2013-06-05
2015-07-01
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ
BARBARA KRYSTYNA KAŹMIERSKA
Likwidator
2015-01-20
2015-07-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
BARBARA KRYSTYNA KAŹMIERSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-06-05
2015-01-20
MATEUSZ KAŹMIERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-05
2015-01-20
2013-06-05
2015-01-20
SFORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie