KRS 0000463630
NIP7712877795
REGON10161018600000
NazwaBIOGAZOWNIA WOLBÓRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOGAZOWNIA WOLBÓRZ
Data rejestracji 24 maj 2013 (11 lat temu) 24 maj 2013
Data usunięcia 28 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 9, ŻARNOWICA DUŻA, 97-320, WOLBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIOGAZOWNIAWOLBORZ@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAKAMIL KAROL GAJDA
Wspólnik
2013-05-24
2017-06-23
50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
WOJCIECH KŁUSIŃSKI
Wspólnik
2013-05-24
2019-10-28
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ JAN ŁUKASZEWSKI
Wspólnik
2013-05-24
2019-10-28
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
KONRAD ZBIGNIEW NOWAKOWSKI
Wspólnik
2017-06-23
2019-10-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W RAZIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 50.000 ZŁ. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE POWYŻEJ 50.000 ZŁ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DARIUSZ JAN ŁUKASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-24
2019-10-28
WOJCIECH KŁUSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-23
2019-10-28
KONRAD ZBIGNIEW NOWAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-06-23
2019-10-28
2013-05-24
2019-10-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-24
2019-10-28
BIOGAZOWNIA WOLBÓRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-24
2019-10-28
9, ŻARNOWICA DUŻA, 97-320, WOLBÓRZ, POLSKA
2017-06-23
2019-10-28
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2017-06-23
2019-10-28
2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-06-23
2019-10-28
3299Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-06-23
2019-10-28
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2017-06-23
2019-10-28
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2017-06-23
2019-10-28
3522Z - DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
2017-06-23
2019-10-28
3523Z - HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
2017-06-23
2019-10-28
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
2017-06-23
2019-10-28
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie