KRS 0000440232
NIP5252541962
REGON14640066300000
NazwaTRADE-MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRADE-MARK
Data rejestracji 15 lis 2012 (12 lat temu) 15 lis 2012
Data usunięcia 01 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #9521Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWWspólnik
2012-11-15
2013-04-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
13085558300000
PIOTR MACIEJ ŁAPA
Wspólnik
2013-04-04
2015-06-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
BEATA AGNIESZKA KISIELEWSKA
Wspólnik
2013-04-04
2016-12-14
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ
JACEK GRZEGORZ CIUPKA
Wspólnik
2013-04-04
2015-06-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW SZELĄGOWSKI
Wspólnik
2013-04-04
2015-06-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
WOJCIECH KŁUSIŃSKI
Wspólnik
2013-04-04
2015-06-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI
Wspólnik
2015-06-25
2016-12-14
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ
WOJCIECH MACIEJ KURKIEWICZ
Wspólnik
2016-12-14
2018-09-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
ANDRZEJ JERZY PODBIELSKI
Wspólnik
2018-09-11
2019-01-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
YURII LAMDAN
Wspólnik
2019-01-08
2022-09-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR MACIEJ ŁAPA
PREZES ZARZĄDU
2013-04-04
2015-06-25
PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-25
2016-12-14
WOJCIECH MACIEJ KURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-12-14
2018-04-17
YURII LAMDAN
PREZES ZARZĄDU
2018-09-11
2022-09-01
TOMASZ ZDZISŁAW SMOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-15
2013-04-04
2012-11-15
2013-04-04
SOMBREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-15
2013-04-04
AL. JEROZOLIMSKIE, 44, WARSZAWA, 00-024, WARSZAWA, POLSKA
2013-04-04
2015-06-25
SANDOMIERSKA, 189, KIELCE, 25-329, KIELCE, POLSKA
2015-06-25
2019-09-20
UL. STEFANA OKRZEI, 64, KIELCE, 25-526, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie