KRS 0000462933
NIP9930652434
REGON12285526000000
NazwaSTEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTEINHOF
Data rejestracji 20 maj 2013 (11 lat temu) 20 maj 2013
Data usunięcia 02 mar 2020 02 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 37A, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9930652434
data rejestracji 01 lip 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF STEINHOF
Wspólnik
2013-05-20
2018-08-17
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ
JAKUB SŁYŚ
Wspólnik
2013-05-20
2014-05-09
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ
MONIKA STEINHOF
Wspólnik
2013-05-20
2018-08-17
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ
MAREK STEINHOF
Wspólnik
2014-05-09
2020-03-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
WIESŁAWA STEINHOF
Wspólnik
2018-08-17
2020-03-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MAREK STANISŁAW STEINHOF
Likwidator
2018-08-24
2020-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY DO TEGO SAMODZIELNIE JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK STEINHOF
PREZES ZARZĄDU
2013-05-20
2018-08-24
2013-05-20
2018-08-24
STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie