KRS 0000462045
NIP6762465054
REGON12286195700000
NazwaVINICOM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVINICOM
Data rejestracji 20 maj 2013 (11 lat temu) 20 maj 2013
Data usunięcia 10 mar 2022 10 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RAKOWICKA, 10B, KRAKÓW, 31-511, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane podatkowe
NIP 6762465054
data rejestracji 01 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAGNIESZKA RÓŻYCKA
Beneficjent
AGNIESZKA MARIANN FLORKIEWICZ
Beneficjent
PAWEŁ JAN CHRZĄSZCZ
Beneficjent
PAWEŁ JAN CHRZĄSZCZ
reprezentant
PAWEŁ JAN CHRZĄSZCZ
Likwidator
2020-07-30
2022-03-10
KATARZYNA MADEYSKA KOPIEC
Członek Organu Nadzoru
2013-05-20
2022-03-10
MAREK JERZY SZWED
Członek Organu Nadzoru
2013-05-20
2022-03-10
TOMASZ MICHAŁ MALEC
Członek Organu Nadzoru
2013-05-20
2022-03-10
AGNIESZKA RÓŻYCKA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
AGNIESZKA MARIANN FLORKIEWICZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
PAWEŁ JAN CHRZĄSZCZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU, W TYM DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJATKOWYM, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, UMÓW ITP.UPOWAŻNIENI SĄ: A/PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARÓWNO ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO ALBO B/DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO C/JEDEN CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
AGNIESZKA MARIANNA FLORKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-05-20
2015-12-30
ZDZISŁAW JERZY PASZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-30
2016-10-06
GRZEGORZ ŚMIERTKA
PREZES ZARZĄDU
2016-10-06
2020-07-30
2013-05-20
2020-07-30
VINICOM SPÓŁKA AKCYJNA
2013-05-20
2016-10-06
BISKUPIA, 14, KRAKÓW, 31-144, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie