KRS 0000133122
NIP7781027367
REGON63038892400000
Nazwa"STEPHAN-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTEPHAN-POLSKA
Data rejestracji 04 paź 2002 (22 lata temu) 04 paź 2002
Data usunięcia 13 mar 2009 13 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HERBOWA, 4, LUBLIN, 20-551, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2002-10-04
2009-03-13
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ.
00841811800000
GEORG MAINUSCH
Wspólnik
2002-10-04
2009-03-13
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁ.
KRZYSZTOF PEWIŃSKI
Prokurent
2005-03-18
2007-09-18
SAMOISTNA
MAREK SZYMAŃSKI
Likwidator
2007-09-18
2009-03-13
GEORG MAINUSCH
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2009-03-13
ZDZISŁAW JERZY PASZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2009-03-13
KRZYSZTOF KAZIMIERZ JÓZEFACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2004-06-15
HUBERT VON POBLOTZKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2009-03-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW RAMACH PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.
JAROSŁAW WŁADYSŁAW ŁĄCKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-04
2005-03-18
ZDZISŁAW JERZY PASZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-18
2005-06-06
SŁAWOMIR JÓZEF PLOTA
PREZES ZARZĄDU
2005-06-06
2007-09-18
2002-10-04
2007-09-18
"STEPHAN - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-04
2007-09-18
ŚREDZKA, 42, SWARZĘDZ, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie