KRS 0000461885
NIP7133085045
REGON06155778400000
NazwaCONSTRUCTION GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCONSTRUCTION GREEN ENERGY
Data rejestracji 13 maj 2013 (11 lat temu) 13 maj 2013
Data usunięcia 28 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAKRZEW, 61, ZAKRZEW, 23-155, ZAKRZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2013-05-13
2013-07-03
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
06145728400000
Wspólnik
2013-07-03
2015-04-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
06155791000000
GRZEGORZ PAŁUBSKI
Wspólnik
2013-07-03
2014-12-16
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ. (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH).
GIANLUCA CECCHET
Wspólnik
2015-04-29
2019-10-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
VITO CARAMIA
Wspólnik
2015-04-29
2019-10-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ENRICO CORDIALE
PREZES ZARZĄDU
2013-05-13
2014-08-04
GRZEGORZ PAŁUBSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-13
2014-12-16
ANTONIO CILENTO
PREZES ZARZĄDU
2014-08-04
2015-04-29
GIANLUCA CECCHET
PREZES ZARZĄDU
2015-04-29
2019-10-28
2013-05-13
2019-10-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-13
2019-10-28
CONSTRUCTION GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-13
2019-10-28
ZAKRZEW, 61, ZAKRZEW, 23-155, ZAKRZEW, POLSKA
2014-12-16
2019-10-28
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2014-12-16
2019-10-28
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2014-12-16
2019-10-28
35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2014-12-16
2019-10-28
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2014-12-16
2019-10-28
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2014-12-16
2019-10-28
72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
2014-12-16
2019-10-28
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2014-12-16
2019-10-28
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2014-12-16
2019-10-28
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
2014-12-16
2019-10-28
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie