KRS 0000460623
NIP6751488956
REGON12284579200000
NazwaPMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPMA
Data rejestracji 06 maj 2013 (11 lat temu) 06 maj 2013
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. FERDYNANDA MACHAYA, 23, KRAKÓW, 30-135, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6751488956
data rejestracji 16 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHANNA WAŻNA
Beneficjent
PAWEŁ ZAGROBELNY
Beneficjent
PAWEŁ ZAGROBELNY
reprezentant
MAGDALENA LUCYNA ZAWŁOCKA
Wspólnik
2013-05-21
2015-01-21
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
ANNA JANINA WAŻNA
Wspólnik
2013-05-21
2020-05-28
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ
PAWEŁ ZAGROBELNY
Wspólnik
2013-05-21
2020-05-28
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ
ANNA JANINA WAŻNA
Wspólnik
2020-09-02
2023-01-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ.
PAWEŁ ZAGROBELNY
Wspólnik
2020-09-02
2023-01-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ.
PAWEŁ ZAGROBELNY
Likwidator
2020-09-08
2023-01-17
ANNA WAŻNA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ ZAGROBELNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MAGDALENA LUCYNA ZAWŁOCKA
PREZES ZARZĄDU
2013-05-06
2015-01-21
PAWEŁ ZAGROBELNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-06
2019-10-04
PAWEŁ ZAGROBELNY
PREZES ZARZĄDU
2019-10-04
2020-09-08
ANNA JANINA WAŻNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-06
2019-10-04
2013-05-06
2020-09-08
PMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-06
2019-10-04
AL. POKOJU, 78, KRAKÓW, 31-564, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie