KRS 0000184152
NIP6751300705
REGON35676590700000
NazwaRONA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRONA POLSKA
Data rejestracji 17 gru 2003 (21 lat temu) 17 gru 2003
Data usunięcia 27 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRÓLEWSKA, 23, WARSZAWA, 00-064, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6751300705
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0115Z UPRAWA TYTONIU #1200Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH #2893Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMAGDALENA LUCYNA ZAWŁOCKA
Prokurent
2008-11-13
2014-06-16
SAMOISTNA
PHILIPPE JACQUES ROBERT
Prokurent
2009-11-05
2010-03-19
PROKURA SAMOISTNA
IWONA ANNA SOBCZAK
Likwidator
2018-09-28
2019-09-27
RONA DOHANYFELDOLGOZO KORLATOLT FELELOSEGU TARSASAG
Wspólnik
2003-12-17
2007-09-25
100 UDZIAŁÓW PO 500 PLN O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50000,00 PLN
ATTILA INVEST VAGYONKEZELO ES INGATLANHASZNOSITO KORLATOLT FELELOSEGU TARSASAG
Wspólnik
2007-09-25
2010-03-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
LANDEWYCK GROUP SARL
Wspólnik
2010-03-19
2014-05-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
LANDEWYCK TOBACCO S.A.
Wspólnik
2014-05-22
2019-09-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SKŁADA SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
CHRISTIAN GREIVELDINGER
PREZES ZARZĄDU
2010-03-19
2017-08-22
PHILIPPE JACQUES ROBERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-19
2016-03-16
BÉLA APÁTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-30
2017-08-22
BÉLA APÁTI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-22
2018-09-28
JOANNA ELŻBIETA JANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-17
2005-11-23
ANDRAS SANDOR KARGER
PREZES ZARZĄDU
2003-12-17
2010-03-19
PIOTR SŁAWOMIR KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-23
2008-11-13
2003-12-17
2018-09-28
RONA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-17
2018-09-28
ALEJA POKOJU, 78, KRAKÓW, 31-564, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie