KRS 0000459626
NIP6972308438
REGON30240950500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY "FARMSUS" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW TRZODY "FARMSUS"
Data rejestracji 24 kwi 2013 (11 lat temu) 24 kwi 2013
Data usunięcia 24 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RYNEK, 7, RYDZYNA, 64-130, RYDZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6972308438
data rejestracji 01 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSAZDZISŁAW TYLICKI
Likwidator
2019-10-02
2020-06-24
STANISŁAW SKROBAŁA
Likwidator
2019-10-02
2020-06-24
MARCIN SZERSZEŃ
Członek Organu Nadzoru
2013-04-24
2017-05-16
DARIUSZ BOGUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-24
2017-05-16
ŁUKASZ BOROWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-24
2017-05-16
MIROSŁAW MUSIELAK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-16
2020-06-24
ZBIGNIEW SUDNIK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-16
2020-06-24
ROBERT KRUŚ
Członek Organu Nadzoru
2017-05-16
2020-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
ZDZISŁAW TYLICKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-24
2019-10-02
STANISŁAW SKROBAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-24
2019-10-02
2013-04-24
2019-10-02
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY "FARMSUS"
2013-04-24
2014-12-13
65 B, MORACZEWO, 64-130, RYDZYNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie